Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Munkegade 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-11 fjernes Direktion: Hongmei Sun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-11 fjernes Kontaktoplysninger: liker-sun@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-11 fjernes Navne: LM INVESTMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 fjernes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 fjernes Stiftere: Xingzhi Wang, Li Sun (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2007-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-12 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2007-06-27)
Den 2007-06-11 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2003-10-16)
Den 2007-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: liker-sun@hotmail.com (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Munkegade 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilesvej 6, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsdrift samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Revisor: FOLK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET MANGO NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Vedtægter: 2003-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilesvej 6, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-05 tilføjes Direktion: Hongmei Sun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2003-10-16)
Den 2003-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 tilføjes Navne: LM INVESTMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET MANGO NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 tilføjes Stiftere: Xingzhi Wang, Li Sun (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)