Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2010-01-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendommen Møllergade 35, 5700 Svendborg I/S. (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2010-01-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendommen Møllergade 35, 5700 Svendborg I/S. (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2011-07-26 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S EJENDOMMEN DAMHUSVEJ 18, 5000 ODENSE C. (offentliggjort 2016-06-20)
Den 2011-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S FYNS EJENDOMME. (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-02-13 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET ØSTERBRO 1A ApS. (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET ØSTERBRO 1A ApS. (offentliggjort 2016-06-21)
Den 2015-11-06 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S FYNS EJENDOMME. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2016-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østerbro 1-7 Holding ApS. (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Østerbro 1-7 ApS. (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Østerbro 1-7 ApS. (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-03-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-09 fjernes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 tilføjes Revisor: CBN Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-25 fjernes Revisor: Jens Max Haugbyrd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landsebakken 24, 2840 Holte (offentliggjort 2009-02-22)
Den 2008-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder investrering i aktier, obligationer, valuta, fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Vedtægter: 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 28, st. tv., 1307 København K (offentliggjort 2007-10-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-04-11)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 28, st. tv., 1307 København K (offentliggjort 2007-10-09)
Den 2007-08-01 fjernes Bestyrelse: Karsten Kaas Ibsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Allegade 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2004-12-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-21 tilføjes Legale ejere: MOKAVI INVEST ApS, MHM INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2006-03-21 fjernes Legale ejere: Morten Kaas Vinther, Mads Halgaard Madsen (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-21 tilføjes Revisor: Jens Max Haugbyrd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allegade 8, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2004-12-09)
Den 2004-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalsvej 70, 3., 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalsvej 70, 3., 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-15 tilføjes Bestyrelse: Karsten Kaas Ibsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-15 tilføjes Direktion: Morten Kaas Vinther (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-04-11)
Den 2003-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Legale ejere: Morten Kaas Vinther, Mads Halgaard Madsen (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2003-09-15 tilføjes Navne: MM FINANS ApS (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2003-09-15 tilføjes Reelle ejere: Mads Halgaard Madsen, Morten Kaas Vinther (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2003-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-09-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Stiftere: Morten Kaas Vinther, Mads Halgaard Madsen, Karsten Kaas Ibsen, Jens Jesper Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2003-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)