Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Hytting | 12.03.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carl Jørgen Madsen | 16.09.2003 | 12.03.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Hytting | 24.09.2012 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Viskum | 24.09.2012 | 24.11.2014 | bestyrelsesmedlem |