Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Ole Vandbæk | 06.09.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kenn Janerka Olsen | 13.04.2018 | 06.09.2022 | adm. dir |
Hans Johan Christian Bukkehave | 22.10.2003 | 13.04.2018 | adm. dir |
Steen Schierbeck | 15.09.2003 | 22.10.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Pasgaard Madsen | 15.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Leonid Zikeev | 15.04.2021 | formand |
Kim Ole Vandbæk | 13.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kenn Janerka Olsen | 22.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørn Hasselriis Raaschou | 23.04.2004 | 15.04.2021 | formand |
Leonid Zikeev | 22.10.2003 | 14.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Johan Christian Bukkehave | 22.10.2003 | 13.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Schierbeck | 15.09.2003 | 22.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Britta Madsen | 15.09.2003 | 22.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
Vera Lykkesborg Petersen | 15.09.2003 | 22.10.2003 | bestyrelsesmedlem |