Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Navne | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 15, 4. tv., 1270 København K (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2008-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: OGA HOLDING/D1 ApS. (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2010-11-16 sletter virksomheden Ejerskaber: OGA HOLDING/D4 ApS. (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2011-06-06 sletter virksomheden Ejerskaber: NREP DEVELOPMENT FUND 1 K/S. (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2013-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: LILO ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OGA Holding/D5 ApS. (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2017-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LILO ApS. (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-01-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Liva Healthcare Holding ApS. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2017-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TG Nygårdsvej Holding A/S. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2018-03-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MediBee Care A/S. (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2019-05-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Takt A/S. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-07-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: More Ships ApS. (offentliggjort 2019-07-17)
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Qblue Balanced A/S. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 15, 4. tv., 1270 København K (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-10-13 tilføjes Legale ejere: Helle Andersen (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-13 tilføjes Reelle ejere: Helle Andersen (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-13 fjernes Reelle ejere: Ole Andersen (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-06-02 fjernes Direktion: Ole Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-06-02 fjernes Legale ejere: Ole Andersen (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-04-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 15, 4. tv., 1270 København K (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 15, 4. tv., 1270 København K (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-10 tilføjes Direktion: Ole Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2019-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Vedtægter: 2019-07-10 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-04-11 tilføjes Revisor: Rödl & Partner Danmark, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-11 fjernes Revisor: Claus Witt Invest (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 15, 4. tv., 1270 København K (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2017-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørhavevej 2, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørhavevej 2, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 15, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-08 tilføjes Revisor: Claus Witt Invest (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2014-08-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 15, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2013-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 15, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2010-12-17)
Den 2013-05-21 tilføjes Direktion: Helle Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 fjernes Direktion: Ole Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage anlægsinvesteringer i aktier og værdipapirer og anden hermed for-bunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Navne: OGA HOLDING ApS (offentliggjort 2011-03-14)
Den 2011-03-09 fjernes Navne: CBTJ ApS (offentliggjort 2006-03-20)
Den 2011-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-03-10 tilføjes Vedtægter: 2011-03-10 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2010-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 15, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2010-12-17)
Den 2010-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2008-06-19)
Den 2010-12-10 tilføjes Direktion: Ole Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-10 fjernes Direktion: Henrik Gynde Kany (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2008-06-19)
Den 2008-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-02-19)
Den 2008-06-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-10 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-02-19)
Den 2007-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-04-21)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 60, 2900 Hellerup (offentliggjort 2006-04-21)
Den 2006-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Valdemars Vej 58, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-18 tilføjes Direktion: Henrik Gynde Kany (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-18 fjernes Direktion: Ole Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Navne: CBTJ ApS (offentliggjort 2006-03-20)
Den 2006-03-13 fjernes Navne: OGA ApS (offentliggjort 2003-09-12)
Den 2003-12-08 tilføjes Legale ejere: Ole Andersen (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2003-12-08 tilføjes Reelle ejere: Ole Andersen (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2003-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Valdemars Vej 58, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-12 tilføjes Direktion: Ole Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Navne: OGA ApS (offentliggjort 2003-09-12)
Den 2003-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-09-12 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Stiftere: Ole Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-09-12)
Den 2003-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)