Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Muhammed Tahmooresi | 22.04.2010 | 22.04.2010 | direktion |
Mikkel Nielsen | 16.12.2009 | 22.04.2010 | direktion |
Ole Grünberger | 15.12.2003 | 15.12.2003 | direktion |
Robert Grünberger | 12.12.2003 | 16.12.2009 | direktion |
Dennis Hauschild Grünberger | 11.09.2003 | 15.12.2003 | direktion |