Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Kjærgaard | 10.12.2009 | 20.01.2022 | direktion |
Jens Kjærgaard | 10.12.2009 | 20.01.2022 | direktion |
Bo Kjærgaard Nielsen | 02.09.2003 | 10.12.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Frausig | 27.05.2021 | 20.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Naundrup Andersen | 06.01.2021 | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Holm Thorsen | 30.06.2017 | 20.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Esben Mols Kabell | 30.06.2017 | 20.01.2022 | formand |
Anders Grønborg | 30.06.2017 | 06.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lizzi Lendvald | 10.12.2009 | 30.06.2017 | bestyrelse |
Christian Kjærgaard | 02.09.2003 | 20.01.2022 | bestyrelse |
Jens Kjærgaard | 02.09.2003 | 20.01.2022 | bestyrelse |
Bo Kjærgaard Nielsen | 02.09.2003 | 30.06.2017 | bestyrelse |
Annette Nielsen | 02.09.2003 | 30.06.2017 | suppleant |
Erik Nyborg | 02.09.2003 | 30.06.2017 | formand |