Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Juelsmindevej 3, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Hovedbranche: Reparation af jern- og metalvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-24 fjernes Navne: DPU- DANSK PROCESUDSTYR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Stiftere: Niels Flemming Greve Hansen, Lars Bo Greve Hansen, Jørn Henrik Greve Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-25 fjernes Direktion: Jørn Henrik Greve Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reparation af jern- og metalvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2003-10-06)
Den 2007-09-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 fjernes Revisor: Flemming Laustsen Bach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelsmindevej 3, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Juelsmindevej 3, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Revisor: Flemming Laustsen Bach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN i/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Navne: DPU- DANSK PROCESUDSTYR ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-09 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2003 KALUNDBORG (offentliggjort 2003-10-06)
Den 2003-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidadtor alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 tilføjes Vedtægter: 2003-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelsmindevej 3, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-03 tilføjes Direktion: Jørn Henrik Greve Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 tilføjes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2003-10-06)
Den 2003-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 2. SEPTEMBER 2003 KALUNDBORG (offentliggjort 2003-10-06)
Den 2003-09-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OBSEN & NIELSEN i/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 tilføjes Stiftere: Niels Flemming Greve Hansen, Lars Bo Greve Hansen, Jørn Henrik Greve Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)