Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-23 tilføjes Revisor: REVIFJORD Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2023-12-23 fjernes Revisor: PHA Revision Registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2011-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CLIPS A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2015-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Grey Dorseth Investment ApS. (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2015-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: ii ApS. (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2015-05-13 sletter virksomheden Ejerskaber: REKOM & JYRGEN THISTED INVEST ApS. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2015-10-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ReKom Norge Invest ApS. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2015-10-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Smarthousing ApS. (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Spivi Scandinavia Holding A/S. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-08-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Smarthousing ApS. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-05-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Spivi Scandinavia Holding A/S. (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Eriksvej Invest ApS. (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Spivi Scandinavia Holding A/S. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2018-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Rekom Finland Invest ApS. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: ii ApS. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REKOM CIV K/S. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REKOM CIV Komplementar ApS. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Revisor: PHA Revision Registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2023-12-23)
Den 2022-01-04 fjernes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: invoice@jyrgen.dk (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-02-21 fjernes Kontaktoplysninger: thomas@dampmollen.dk (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-28 tilføjes Vedtægter: 2017-06-28 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2016-10-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2016-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragsbækvej 25, 7700 Thisted (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-09-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2012-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragsbækvej 25, 7700 Thisted (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2012-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2009-03-31)
Den 2012-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@dampmollen.dk (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2012-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab via dattterselskaber og andre tilknyttede selskaber at drive handel, import, fabrikation og financiering, kautionere, samt selv drive investeringsvirksomhed, samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet vrksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 tilføjes Vedtægter: 2012-09-10 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2009-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2009-11-13)
Den 2009-10-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-03-17)
Den 2009-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2009-03-31)
Den 2009-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragsbækvej 25, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2008-03-17)
Den 2008-03-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragsbækvej 25, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-19 tilføjes Direktion: Thomas Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-08-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Legale ejere: Thomas Jørgensen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2003-08-19 tilføjes Navne: JYRGEN INVEST ApS (offentliggjort 2003-09-19)
Den 2003-08-19 tilføjes Reelle ejere: Thomas Jørgensen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2003-08-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2003-08-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2003-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-08-19 tilføjes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2003-08-19 tilføjes Stiftere: Thomas Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-09-19)
Den 2003-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)