Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CostCare ApS. (offentliggjort 2018-10-10)
Den 2015-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: PHONETRADE.DK ApS. (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2016-04-15 sletter virksomheden Ejerskaber: PHONETRADE.DK ApS. (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-01-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Purchase Partner Danmark P/S. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2017-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Mintr ApS. (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: CostCare ApS. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnevang 34, st. mf., 3450 Allerød (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Direktion: Tony Mickey Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-01 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Legale ejere: Tony Mickey Mikkelsen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Navne: PT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Reelle ejere: Tony Mickey Mikkelsen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Stiftere: Tony Mickey Mikkelsen, Pia Britt Dalgaard Mikkelsen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-10-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 fjernes Direktion: Pia Britt Dalgaard Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevang 34, st. mf., 3450 Allerød (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2019-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldevang 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2018-10-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2013-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2013-10-23 tilføjes Vedtægter: 2013-10-23 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2013-10-23 fjernes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldevang 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2013-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllestræde 9, 2. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2012-10-22)
Den 2012-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllestræde 9, 2. tv., 3400 Hillerød (offentliggjort 2012-10-22)
Den 2012-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 89, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-10-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksværksgade 89, 3400 Hillerød (offentliggjort 2008-10-02)
Den 2008-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 149, 2500 Valby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 149, 2500 Valby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2004-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldevang 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldevang 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-14 tilføjes Direktion: Pia Britt Dalgaard Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-09-01 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Legale ejere: Tony Mickey Mikkelsen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Navne: PT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Reelle ejere: Tony Mickey Mikkelsen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-14 tilføjes Stiftere: Tony Mickey Mikkelsen, Pia Britt Dalgaard Mikkelsen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2003-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-31)