Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-11-04 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S HAVNEGADE 15. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2003-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: JANUS ANDERSEN & CO A/S. (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2023-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvangsvej 28, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Legale ejere: Henning Tommy Lanng (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Navne: HTL INVEST ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Reelle ejere: Henning Tommy Lanng (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-31 fjernes Direktion: Henning Tommy Lanng (direktør) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-05-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-02-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-02-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2018-02-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2003-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvangsvej 28, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2003-09-01 tilføjes Direktion: Henning Tommy Lanng (direktør) (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2003-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, foretage finansiering og investering samt drive udlejningsvirksomhed med fast ejendom. (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2003-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2003-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2003-09-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-10-08)
Den 2003-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2003-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2003-09-01 tilføjes Legale ejere: Henning Tommy Lanng (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2003-09-01 tilføjes Navne: HTL INVEST ApS (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2003-09-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Tommy Lanng (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2003-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2003-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2003-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2003-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2003-09-01 tilføjes Vedtægter: 2003-09-01 (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-02)