Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymarks Allé 151, 8320 Mårslet (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymarks Allé 151, 8320 Mårslet (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymarks Allé 151, 8320 Mårslet (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2020-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenparken 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-01-02 tilføjes Direktion: Mads Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 fjernes Direktion: Inger Marie Højgaard Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-26 tilføjes Reelle ejere: Line Bundgaard, Mads Bundgaard (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-26 fjernes Reelle ejere: Inger Marie Højgaard Bundgaard (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for skov- og landskabsområdet, herunder ved handel og produktion. Selskabet driver herudover investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Vedtægter: 2019-11-11 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 fjernes Bestyrelse: Inger Marie Højgaard Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Malibu Holding ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-11-01 fjernes Legale ejere: Inger Marie Højgaard Bundgaard (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-05-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-16 fjernes Bestyrelse: Line Bundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-18 tilføjes Bestyrelse: Mads Bundgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-18 fjernes Bestyrelse: Jens Steenild Bundgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-18 tilføjes Direktion: Inger Marie Højgaard Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-18 fjernes Direktion: Jens Steenild Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-18 tilføjes Legale ejere: Inger Marie Højgaard Bundgaard (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2012-09-18 tilføjes Reelle ejere: Inger Marie Højgaard Bundgaard (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2012-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenparken 15, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2012-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevænget 9, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2008-06-18)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2011-12-14)
Den 2011-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-12-15 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 fjernes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Steenild Bundgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevænget 9, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2008-06-18)
Den 2008-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 30, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 30, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 30, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danmarksvej 30, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-13 tilføjes Direktion: Jens Steenild Bundgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 tilføjes Navne: JENS BUNDGAARD HOLDING, SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2003-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-09-04)
Den 2003-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)