Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Holm Pedersen | 01.01.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Holm Pedersen | 01.01.2015 | 31.12.2020 | direktør |
Kristian Holm Pedersen | 31.12.2012 | 31.12.2014 | adm. dir |
Jesper Holm Pedersen | 19.03.2007 | 31.12.2012 | adm. dir |
Nicolai Dines Kærgaard | 29.07.2003 | 19.03.2007 | direktør |
Brian Martlev Gustavsen | 29.07.2003 | 01.05.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Holm Pedersen | 01.01.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Holm Pedersen | 01.01.2015 | 31.12.2020 | formand |
Kristian Holm Pedersen | 31.12.2012 | 31.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lundsgaard Jensen | 31.12.2012 | 31.12.2014 | formand |
Christian Rasmussen | 19.03.2007 | 31.12.2012 | formand |