Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Høgh Thygesen | 13.01.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ove Rønne | 11.08.2003 | 13.01.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Ørgård Vinding | 13.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Jespersen | 13.01.2022 | formand |
Jacob Høgh Thygesen | 22.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Bayer | 28.11.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Ørgård Vinding | 30.11.2012 | 12.01.2022 | formand |
Kristian Carøe Lind | 03.01.2008 | 31.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ove Rønne | 11.08.2003 | 13.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Christensen | 11.08.2003 | 20.12.2010 | bestyrelsesmedlem |