Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Broe Krustrup | 01.08.2003 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Christian Stitz Johannsen | 01.08.2003 | 28.11.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Mathiassen | 29.01.2016 | 17.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Broe Krustrup | 28.11.2014 | 17.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Andersen | 28.11.2014 | 17.01.2022 | formand |
Peter Agentoft Nielsen | 28.11.2014 | 29.01.2016 | bestyrelsesmedlem |