Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Thrane Hedegaard | 27.10.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Nørgaard | 11.08.2003 | 27.10.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Knigge | 27.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Søren Lindgaard | 27.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Flemming Sørensen | 27.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Grønbæk | 27.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ove Thejls | 27.10.2021 | formand |
Hans Hartvig Klejsgaard Hansen | 27.10.2021 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Thygesen | 11.06.2020 | 27.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Kildegaard Lauridsen | 26.04.2019 | 27.10.2021 | formand |
Susanne Nørgaard | 26.04.2019 | 27.10.2021 | næstformand |
Per Nørgaard | 11.08.2003 | 27.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Thrine Rimdal Nørgaard | 11.08.2003 | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Nørgaard | 11.08.2003 | 25.04.2019 | formand |