Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2011-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA JORD-MILJØ A/S. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrikshøj 10, 2. 1., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Avnholtsvej 4, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avnholtsvej 4, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2017-04-21)
Den 2015-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellemvang 18, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2014-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2014-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Vedtægter: 2014-03-14 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2014-03-14 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2012-06-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2012-06-12)
Den 2012-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-05-23 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2011-05-23 fjernes Revisor: A A REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellemvang 18, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mellemvang 18, 3460 Birkerød (offentliggjort 2003-11-13)
Den 2006-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 tilføjes Vedtægter: 2006-12-20 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2006-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: susanne.anders@mail.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2004-11-16 tilføjes Navne: C. LUNDGREN ApS (offentliggjort 2004-12-01)
Den 2004-11-15 fjernes Navne: ANDERS SØVSØ HOLDING ApS (offentliggjort 2003-11-13)
Den 2004-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: susanne.anders@mail.dk (offentliggjort 2004-02-17)
Den 2003-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mellemvang 18, 3460 Birkerød (offentliggjort 2003-11-13)
Den 2003-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-13 tilføjes Direktion: Anders Christoffer Lundgren Søvsø (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 tilføjes Navne: ANDERS SØVSØ HOLDING ApS (offentliggjort 2003-11-13)
Den 2003-11-12 fjernes Navne: VICH 7224 ApS (offentliggjort 2003-08-18)
Den 2003-11-13 tilføjes Revisor: A A REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-18 tilføjes Legale ejere: Anders Christoffer Lundgren Søvsø (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2003-08-18 tilføjes Reelle ejere: Anders Christoffer Lundgren Søvsø (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: VICH 7224 ApS (offentliggjort 2003-08-18)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-08-18)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)