Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2010-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 107, st., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-22 fjernes Navne: GOLD SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Revisor: I. G. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Stiftere: Gülcan Kolukisa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 fjernes Direktion: Gülcan Kolukisa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtoftegade 107, st., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hamletsgade 16, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hamletsgade 16, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2006-01-04)
Den 2006-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 100, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-19 tilføjes Hovedbranche: Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (offentliggjort 2005-10-19)
Den 2005-10-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 100, 3. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Direktion: Gülcan Kolukisa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive distributionsvirksomhed samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Navne: GOLD SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Revisor: I. G. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Stiftere: Gülcan Kolukisa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Vedtægter: 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)