Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: GLOBAL GREEN ENERGY ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLOBAL GREEN ENERGY ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-29 fjernes Legale ejere: SUNIER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-25 tilføjes Vedtægter: 2018-05-25 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-05-22 fjernes Direktion: Marcel Gustave Sunier (direktion) (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbyen 36, 6534 Agerskov (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Elvej 5, 6534 Agerskov (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elvej 5, 6534 Agerskov (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2015-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-24 tilføjes Vedtægter: 2015-06-24 (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2015-06-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2013-07-12 tilføjes Legale ejere: SUNIER HOLDING ApS, LAVGÅRD INVEST ApS, AAE INVEST ApS (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2013-07-11 fjernes Legale ejere: SUNIER HOLDING ApS, LAVGÅRD INVEST ApS, AAE INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2013-07-12 tilføjes Reelle ejere: Jørn Motzkus, Anders Erichsen, Marcel Gustave Sunier (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2013-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSPARTNER REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2012-10-31 tilføjes Legale ejere: SUNIER HOLDING ApS, LAVGÅRD INVEST ApS, AAE INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2011-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i udvikling, salg og administration af vindmølleprojekter og anden efter direktionens skøn lønsom virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 direktører. (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2011-06-23 tilføjes Vedtægter: 2011-06-23 (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: REVISIONSPARTNER REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Revisor: Kjeld Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelskovvej 14, 6534 Agerskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-04 tilføjes Direktion: Marcel Gustave Sunier (direktion) (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2003-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-08-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Navne: GGE INVEST ApS (offentliggjort 2003-08-28)
Den 2003-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2003-08-04 tilføjes Revisor: Kjeld Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Stiftere: RE Consulting LLC, LAVGÅRD INVEST ApS, AAE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-08-28)
Den 2003-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)