Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krakesvej 114, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2013-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOESGAARD COSMETICS ApS. (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Krakesvej 114, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-09 tilføjes Navne: TINA SJØRSLEV MOESGAARD INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2009-02-08 fjernes Navne: TINA SJØRSLEV MOESGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2003-09-02)
Den 2009-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-09 tilføjes Vedtægter: 2009-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-09 fjernes Revisor: JENS OLE KJÆR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krakesvej 114, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Krakesvej 114, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krakesvej 114, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-05 tilføjes Direktion: Tina Sjørslev Moesgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-05 tilføjes Legale ejere: Tina Sjørslev Moesgaard (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2003-08-05 tilføjes Navne: TINA SJØRSLEV MOESGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2003-09-02)
Den 2003-08-05 tilføjes Reelle ejere: Tina Sjørslev Moesgaard (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2003-08-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-05 tilføjes Revisor: JENS OLE KJÆR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-09-02)
Den 2003-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)