Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Revisor | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Direktion: Hagen Uwe Lessing (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2003-08-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ISTA DANMARK A/S. (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2024-04-30 fjernes Direktion: Thomas Markus Lemper (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-11-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-11-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: ista Deutschland GmbH, ista SE (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-09-01 fjernes Legale ejere: ista Holding Europe GmbH, ista Deutschland GmbH (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Brydehusvej 13, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-16)
Den 2018-11-21 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2018-12-30)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Thomas Markus Lemper (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2018-06-30 fjernes Direktion: Christian Markus Leu (direktør) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Christian Markus Leu (direktør) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-01-01 fjernes Direktion: Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker (direktør) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-01 tilføjes Direktion: Thomas Werner Ferdinand Zinnöcker (direktør) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-10-15 fjernes Direktion: Walther Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-25 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2018-12-30)
Den 2014-04-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter og at beskæftige sig med handel og industri samt andre tilsvarende aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Vedtægter: 2012-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 tilføjes Direktion: Walther Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-07-31 fjernes Direktion: Michael Seidler (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-01 tilføjes Direktion: Benny Martin Mathiesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-30 fjernes Direktion: Ulrich Lammers (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 fjernes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Ulrich Lammers (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 fjernes Direktion: Christoph Dieter Norbert Heymann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-02-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-16 tilføjes Direktion: Christoph Dieter Norbert Heymann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-16 fjernes Direktion: Morten Amtrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-04 tilføjes Direktion: Walter Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-04 fjernes Direktion: Peter Stenderup Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 fjernes Direktion: Andreas Heüveldop (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brydehusvej 13, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2003-08-07 tilføjes Direktion: Andreas Heüveldop (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-07 tilføjes Legale ejere: ista Holding Europe GmbH (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2003-08-07 tilføjes Navne: VES HOLDING ApS (offentliggjort 2003-08-21)
Den 2003-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-08-07 tilføjes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-07 tilføjes Stiftere: LAGO Dreizehnte GmbH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-08-21)
Den 2003-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)