Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Appelon Larsen | 17.04.2007 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Rokkedal | 08.08.2003 | 09.12.2013 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Møller Smidt | 14.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Trine Appelon Larsen | 04.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Per Appelon Larsen | 08.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Wasilewski-Beyer | 14.04.2021 | 30.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
René Dahl | 29.12.2019 | 30.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Lerke | 08.06.2017 | 23.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Agentoft Nielsen | 10.03.2016 | 04.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hasager | 19.05.2011 | 10.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Christian Ryder | 19.05.2011 | 09.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Søren Wasilewski-Beyer | 21.05.2010 | 09.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Finn Krogslund Jensen | 04.12.2006 | 19.05.2011 | formand |
Niels Sandahl | 04.12.2006 | 05.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Børge Rokkedal | 01.06.2005 | 19.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
Mette Rokkedal | 08.08.2003 | 08.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Niels Lomborg | 08.08.2003 | 04.12.2006 | formand |