Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2010-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Byløkken 65, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-28 fjernes Navne: CT GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Revisor: Registreret Revisor Verner Freundlich Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET AF 30. MAJ 2011 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-19 fjernes Direktion: Leif Dissing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-31 tilføjes Revisor: Registreret Revisor Verner Freundlich Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2003-08-19)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byløkken 65, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kantorparken 2, 2. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2006-01-30)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kantorparken 2, 2. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2006-01-30)
Den 2006-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Enemærket 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-03 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 tilføjes Vedtægter: 2004-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Direktion: Peter Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enemærket 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2004-06-03)
Den 2003-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 15, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 15, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-26 tilføjes Direktion: Leif Dissing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 tilføjes Direktion: Peter Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 tilføjes Hovedbranche: Sol-, motions- og helsecentre mv. (offentliggjort 2003-08-19)
Den 2003-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 tilføjes Navne: CT GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 tilføjes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET AF 30. MAJ 2011 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)