Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bue Bjerregaard Pedersen | 09.12.2003 | 06.12.2010 | direktion |
Peter Frank Hansen | 04.08.2003 | 09.12.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sten Linnell | 30.05.2007 | 06.12.2010 | bestyrelse |
Ron Bo Larsen | 30.05.2007 | 06.12.2010 | bestyrelse |
Bue Bjerregaard Pedersen | 30.05.2007 | 06.12.2010 | bestyrelse |