Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Birkmosevej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 fjernes Navne: HT SYSTEMS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Revisor: Roar Fridthjof Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Stiftere: ECCO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2004-02-09)
Den 2007-12-03 fjernes Direktion: Vagn Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Birkmosevej 1, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 99, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 99, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-31 tilføjes Direktion: Vagn Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 fjernes Direktion: Frej Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Direktion: Frej Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med softwareudvikling og salg, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Revisor: Roar Fridthjof Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 fjernes Revisor: Kent Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Revisor: Kent Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Vedtægter: 2003-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde (offentliggjort 2004-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Navne: HT SYSTEMS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Stiftere: ECCO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)