Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2003-11-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOBILVARME.NU ApS. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-06-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-06-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-01-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2015-01-06 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2009-09-02 tilføjes Bibranche: Anden bygningsinstallationsvirksomhed (offentliggjort 2009-09-03)
Den 2009-09-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2009-09-03)
Den 2009-09-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kai@korshage.dk (offentliggjort 2009-09-03)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-21 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2007-06-21 fjernes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korshagevej 33, 4581 Rørvig (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Korshagevej 33, 4581 Rørvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-11 tilføjes Revisor: GBH REVISION & RÅDGIVNING REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korshagevej 33, 4581 Rørvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-31 tilføjes Direktion: Kai Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive aktiviteter gennem datterselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Legale ejere: Kai Rasmussen (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2003-07-31 tilføjes Navne: KORSHAGEGÅRD ApS (offentliggjort 2003-07-31)
Den 2003-07-31 tilføjes Reelle ejere: Kai Rasmussen (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2003-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-12)
Den 2003-07-31 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Stiftere: Kai Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Vedtægter: 2003-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-07-31)
Den 2003-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)