Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Preben Rosenkilde | 29.11.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Vilhelmsen | 23.06.2003 | 29.11.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stephanie Rosenkilde | 03.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Anker Rosenkilde | 29.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Preben Rosenkilde | 25.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Dalsgaard Nielsen | 06.02.2015 | 03.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Poul Erik Lundsgaard | 29.11.2011 | 06.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Per Vandborg | 25.02.2008 | 29.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Vilhelmsen | 23.06.2003 | 29.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Anders Vestergaard | 23.06.2003 | 01.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Søren Stougaard Dalby | 23.06.2003 | 25.01.2005 | bestyrelsesmedlem |