Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Universal Gruppen Holding ApS (CVR 28113838) | NORMAL | 15.09.2004 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Brian Søgaard | 25.06.2003 | 14.09.2004 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
FALKS FLYTTEFORRETNING ApS (CVR 66605310) | OPLØSTEFTERSPALTNING | 07.01.2021 | 15.04.2021 | 100,00% | 100,00% |