Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllingevej 59, 1., 2720 Vanløse (offentliggjort 2022-09-04)
Den 2022-09-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejby Alle 5, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-09-04)
Den 2022-09-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-08-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Alle 5, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2022-09-04)
Den 2013-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyttevej 28, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-19 tilføjes Direktion: Henrik Møller Engblom Danmark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-19 fjernes Direktion: Jan Hedmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Navne: H. DANMARK RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-18 fjernes Navne: IVVS ApS (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-19 tilføjes Vedtægter: 2013-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Legale ejere: H. DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2013-12-13 tilføjes Reelle ejere: Henrik Møller Engblom Danmark (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2012-12-20 fjernes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Navne: IVVS ApS (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2010-06-20 fjernes Navne: HEDMANN JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2003-08-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-08-25)
Den 2005-12-02 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-02 fjernes Revisor: LARS DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyttevej 28, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Jan Hedmann Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2003-08-25)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: HEDMANN JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2003-08-19)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: LARS DANMARK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Stiftere: Jan Hedmann Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-08-19)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)