Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-16 fjernes Navne: FRAM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Stiftere: Tómas K Sigurdsson, Svanhildur G Leifsdóttir, Rickard Fornum, Matz Ola Bengtsson, Mats Christensson, Jussi Pekka Mantyla, Johan Mellgren, Helgi Halldórsson, H&H Holding ehf, Gudmundur Stefánsson, Erlendur Stefánsson, Bert-Inge Brunström, Asbjörn O Asbjörnsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Bestyrelse: Halldór Thorarinsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 fjernes Direktion: Hilmar Ásgeirsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-03 fjernes Bestyrelse: Matz Ola Bengtsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed, herunder at besidde aktier og aktier i andre selskaber, yde og modtage lån, og at drive anden finansiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 93.946,14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 tilføjes Vedtægter: 2005-09-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Linnésgade 14, 2. th., 1361 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Linnésgade 14, 2. th., 1361 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-24 tilføjes Bestyrelse: Matz Ola Bengtsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-24 tilføjes Direktion: Hilmar Ásgeirsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-24 tilføjes Navne: FRAM A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-24 tilføjes Stiftere: Tómas K Sigurdsson, Svanhildur G Leifsdóttir, Rickard Fornum, Matz Ola Bengtsson, Mats Christensson, Jussi Pekka Mantyla, Johan Mellgren, Helgi Halldórsson, H&H Holding ehf, Gudmundur Stefánsson, Erlendur Stefánsson, Bert-Inge Brunström, Asbjörn O Asbjörnsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)