Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asbjørn Berge | 25.04.2013 | 12.08.2014 | direktion |
Morten Lemvig | 15.06.2011 | 01.07.2012 | direktion |
Carsten Dreymann Nielsen | 28.07.2003 | 25.04.2013 | direktion |
Annemette Heller | 24.07.2003 | 28.07.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asbjørn Berge | 25.04.2013 | 12.08.2014 | bestyrelse |
Søren Mølgaard Kristensen | 25.04.2013 | 12.08.2014 | formand |
Per Schak Andreasen | 20.10.2009 | 07.06.2012 | bestyrelse |
Henrik Manley | 03.05.2006 | 21.03.2011 | bestyrelse |
Carsten Dreymann Nielsen | 28.07.2003 | 12.08.2014 | bestyrelse |
Marianne Nielsen | 28.07.2003 | 28.03.2008 | formand |
Carsten Ceutz | 28.07.2003 | 10.02.2006 | bestyrelse |
Anne Marie Osterrieth | 24.07.2003 | 28.07.2003 | bestyrelse |
Annemette Heller | 24.07.2003 | 28.07.2003 | bestyrelse |
Helle Garde Carlsen | 24.07.2003 | 28.07.2003 | formand |