Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 10, 6340 Kruså (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 15, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-08-17 tilføjes Vedtægter: 2022-08-17 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-17 fjernes Bestyrelse: Anders Riedel Thøgersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-06-30 tilføjes Legale ejere: FLEGGAARD HOLDING A/S (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: MORTEN CRAMER INVEST ApS, RIEDEL INVEST ApS, C. MUNCK ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-06-29 fjernes Legale ejere: FLEGGAARD HOLDING A/S (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-06-30 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Boris Fleggaard, Susanne Boris Fleggaard, Ole Boris Fleggaard (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-06-29 fjernes Reelle ejere: Birgitte Boris Fleggaard, Susanne Boris Fleggaard, Ole Boris Fleggaard (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 15, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 34, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-11 fjernes Bestyrelse: Nikolai Fink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-03-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-24 tilføjes Vedtægter: 2020-08-24 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af bestyrelsesformanden i forening med næstformanden for bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-29 tilføjes Bestyrelse: Nikolai Fink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-01-29 fjernes Bestyrelse: Bjarne Eiberg Sunder (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-29 tilføjes Direktion: Karsten Vagn Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-29 fjernes Direktion: Anders Riedel Thøgersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 583.334,00 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-29 tilføjes Legale ejere: FLEGGAARD HOLDING A/S, MORTEN CRAMER INVEST ApS, RIEDEL INVEST ApS, C. MUNCK ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2020-01-29 fjernes Legale ejere: BS Connect ApS, Poul Martin Juul Kyed (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-28 fjernes Legale ejere: MORTEN CRAMER INVEST ApS, RIEDEL INVEST ApS, C. MUNCK ApS (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-29 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Boris Fleggaard, Susanne Boris Fleggaard, Ole Boris Fleggaard (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2020-01-29 tilføjes Vedtægter: 2020-01-29 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-09-30 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 34, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2018-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-11-16 tilføjes Hjemmeside: https://www.postme.com (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-11-16)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-05-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-18 tilføjes Legale ejere: BS Connect ApS, Poul Martin Juul Kyed (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2018-01-14 fjernes Legale ejere: FUNDING ASIA HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-21 fjernes Bestyrelse: Mogens Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Eiberg Sunder (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2013-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 4. 11., 2500 Valby (offentliggjort 2010-02-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er etablering og udvikling af internetbaserede virksomheder med international markedsføring af mærkevarer som hovedaktivitet samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 583.333,00 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2010-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-21 tilføjes Legale ejere: FUNDING ASIA HOLDING ApS, MORTEN CRAMER INVEST ApS, RIEDEL INVEST ApS, C. MUNCK ApS (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2010-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2010-06-21 tilføjes Vedtægter: 2010-06-21 (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@postme.com (offentliggjort 2010-02-16)
Den 2010-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Jacobsens Vej 16, 4. 11., 2500 Valby (offentliggjort 2010-02-04)
Den 2010-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 224, 2200 København N (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-23 fjernes Bestyrelse: Edward James O'Hara (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-25 tilføjes Navne: POSTME ApS (offentliggjort 2009-05-26)
Den 2009-05-24 fjernes Navne: FUNDING ASIA ApS (offentliggjort 2008-09-29)
Den 2009-05-25 fjernes Binavne: POSTME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-25 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2009-02-24 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-01-01 tilføjes Bestyrelse: Edward James O'Hara (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-22 tilføjes Bestyrelse: Mogens Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-22 tilføjes Navne: FUNDING ASIA ApS (offentliggjort 2008-09-29)
Den 2008-09-21 fjernes Navne: 2PROCEED.COM ApS (offentliggjort 2003-08-07)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 224, 2200 København N (offentliggjort 2007-08-22)
Den 2007-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 33, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2005-04-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel fra postordreforretninger (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-01-07)
Den 2005-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 33, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2005-04-04)
Den 2005-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Læderstræde 14, 2., 1201 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2004-01-07)
Den 2003-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læderstræde 14, 2., 1201 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Binavne: POSTME ApS, MAILMENETWORK ApS, FUNDING ASIA ApS, 2PROCEED.COM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Direktion: Anders Riedel Thøgersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Navne: 2PROCEED.COM ApS (offentliggjort 2003-08-07)
Den 2003-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2003-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Stiftere: Morten Timm Ploug Cramer, Christoffer Munck, Anders Riedel Thøgersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-08-07)
Den 2003-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)