Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ann Kristine Larsen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helle Ulrich(virk.: 5) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Levin Ulrich(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Levin Ulrich | 01.01.2007 | Egebjerg Alle 11B, 2900 Hellerup |
Ann Kristine Larsen | 15.08.2012 | Ny Carlsberg Vej 6, 1760 København V |
Helle Ulrich | 13.12.2016 | Elverbo 1, 2840 Holte |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (11) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
386 Ærøvej 3 I/S | 33319053 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Astro Holding ApS | 42587230 | NORMAL | Fitnesscentre (931300) |
Future Consulting Academy ApS | 42839736 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Green Energy Solutions Scandinavia ApS | 43337580 | NORMAL | El-installation (432100) |
HOLMM. ApS | 39016583 | NORMAL | Engroshandel med beklædning (464210) |
ML Fischer Holding ApS | 39011220 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NORDPROJEKT ApS | 21691771 | NORMAL | Detailhandel med andre varer i.a.n. (477890) |
RE-BAG A/S | 27264972 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
VOYA TRAVEL ApS | 33874499 | NORMAL | Rejsebureauer (791100) |
Voya Holding ApS | 39002671 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Voya Sports foreningen | 43827332 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
14.03.2017 | 0,00 (km) | Århusgade 88, 2150 Nordhavn | Århusgade 88, 2100 København Ø |
12.10.2018 | 0,00 (km) | Århusgade 88, 2100 København Ø | Århusgade 88, 2100 København Ø |
21.02.2019 | 0,00 (km) | Århusgade 88, 2100 København Ø | Århusgade 88, 2100 København Ø |
31.01.2023 | 6,34 (km) | Århusgade 88, 2100 København Ø | Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund |
RE-BAG A/S. |
Sidst opdateret den 02.02.2012 og angivet som gældende fra 01.02.2012 (4613 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Re)Generativ | 36865873 |
RE-4 ApS | 43626906 |
re-act! | 27787770 |
Re-Al Kontorservice ApS | 35831533 |
RE-BAG A/S | 27264972 |
Re-beds A/S | 73631416 |
Re-Behave | 43739778 |
Re-Born | 37922862 |
Re-byg ApS | 38467980 |
Re-byg Holding ApS | 38467697 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ann Kristine Larsen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Helle Ulrich(virk.: 5) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Claus Levin Ulrich(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 43 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ann Kristine Larsen(virk.: 4) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 1 | 3 | 1 | 5 |
Helle Ulrich(virk.: 5) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 6 | 0 | 2 |
Claus Levin Ulrich(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 6 | 0 | 3 |
Sum | 5 | 15 | 1 | 10 |
Pct. | 16 % | 48 % | 3 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |