Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Henry Chappell | 01.05.2020 | adm. dir |
Claire Louise Dickinson | 05.08.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Richard Edward Sullivan | 23.05.2018 | 01.08.2019 | direktør |
Lars Erik Sivertsen | 12.11.2012 | 01.05.2020 | adm. dir |
John Hugh Stewart | 22.09.2010 | 23.05.2018 | direktør |
Horst Edweard Bruno Yarrow | 22.09.2010 | 12.11.2012 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claire Louise Dickinson | 05.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Stephen Martin Dodd | 07.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Stephen Martin Shaw | 24.07.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Richard Edward Sullivan | 23.05.2018 | 01.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jonathan Wilkinson | 24.07.2014 | 21.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
John Hugh Stewart | 22.09.2010 | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Richard Pickles | 22.09.2010 | 24.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christopher John Rea | 30.06.2003 | 24.07.2014 | formand |
Gordon Wilson Bridge | 30.06.2003 | 22.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
David Colin Owen | 30.06.2003 | 22.09.2010 | bestyrelsesmedlem |