Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-07-22 sletter virksomheden Ejerskaber: TANDREGULERINGSHUSET I/S. (offentliggjort 2003-08-18)
Den 2007-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: TANDREGULERINGSHUSET SØNDERBORG I/S. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 3, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-11 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-09-25 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Kontaktoplysninger: stefanotroiani@hotmail.com (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Legale ejere: Stefano Troiani (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Navne: TANDLÆGE STEFANO TROIANI ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Reelle ejere: Stefano Troiani (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Stiftere: Stefano Troiani (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-07-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-10-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-04 fjernes Direktion: Stefano Troiani (direktion) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 3, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2016-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stråbjergvej 5, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-10-01 tilføjes Kontaktoplysninger: stefanotroiani@hotmail.com (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2012-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stråbjergvej 5, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2016-09-28)
Den 2012-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrekobbel 50, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2012-02-29)
Den 2012-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrekobbel 50, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2012-02-29)
Den 2012-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 79 c., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tandlæge- og specialtandlægevirksomhed. (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2007-09-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-09-25 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2007-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2007-09-25 tilføjes Vedtægter: 2007-09-25 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2007-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2007-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-02 fjernes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 79 c., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 126, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2005-06-08)
Den 2006-10-26 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-13 tilføjes Revisor: Aros Statsautoriserede Revisorer v/ Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-13 fjernes Revisor: Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 126, 1., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2005-06-08)
Den 2005-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 10, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende tandlæger (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2003-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 10, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Direktion: Stefano Troiani (direktion) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2003-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-11 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Legale ejere: Stefano Troiani (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Navne: TANDLÆGE STEFANO TROIANI ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Reelle ejere: Stefano Troiani (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Revisor: Kai Marius Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Stiftere: Stefano Troiani (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2003-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)