Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kasper Pasternak Jørgensen | 06.07.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Peter Jørgensen | 12.05.2016 | 06.07.2022 | direktør |
Kasper Pasternak Jørgensen | 21.07.2003 | 12.05.2016 | direktør |
Svend Aage Johansen | 21.07.2003 | 30.05.2005 | direktør |