Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 36, kl., 1306 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2005-12-19 fjernes Direktion: Charlotte Rymsz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 fjernes Navne: RYMSZ - BERTHELSEN & PARTNERE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Stiftere: Charlotte Rymsz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-01 fjernes Direktion: Mie Eglin Berthelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 36, kl., 1306 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2004-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Bernhards Vej 6, 1817 Frederiksberg C (offentliggjort 2004-01-23)
Den 2004-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og servicevirksomhed, samt ejerskab af kapitalandele i andre selskabet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Vedtægter: 2004-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-25 tilføjes Direktion: Charlotte Rymsz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Bernhards Vej 6, 1817 Frederiksberg C (offentliggjort 2004-01-23)
Den 2004-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: 14 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-20 tilføjes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-20 tilføjes Revisor: Kærsgaard Laursen Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 fjernes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-20 fjernes Direktion: Charlotte Rymsz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Direktion: Mie Eglin Berthelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-10 tilføjes Navne: RYMSZ - BERTHELSEN & PARTNERE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-09 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 16.07.03 ApS (offentliggjort 2003-10-06)
Den 2003-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: 14 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-18 tilføjes Direktion: Charlotte Rymsz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-18 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 16.07.03 ApS (offentliggjort 2003-10-06)
Den 2003-07-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-18 tilføjes Revisor: KPMG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-18 tilføjes Stiftere: Charlotte Rymsz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)