Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmensvej 36, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-15 fjernes Navne: LARS FRIER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Stiftere: Lars Troels Frier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-10 fjernes Direktion: Lars Troels Frier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-04 fjernes Revisor: Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmensvej 36, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmensvej 36, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmensvej 36, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2006-06-26)
Den 2006-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Marbækvej 13, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marbækvej 13, 3600 Frederikssund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Direktion: Lars Troels Frier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier m.v. i andre selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Navne: LARS FRIER HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Revisor: Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Stiftere: Lars Troels Frier (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Vedtægter: 2003-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)