Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2009-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: WAGAWAGA A/S. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Bernhards Vej 13, 4. tv., 1817 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-11 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-02-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Legale ejere: Jacob Boesby (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Navne: WAGAWAGA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Reelle ejere: Jacob Boesby (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Stiftere: Rune Møllegaard Friborg, Jon Phillip Bodholdt, Jacob Boesby, Erik Lütken (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2019-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-07-17 Statstidende Dekret
Den 2019-05-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2019-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2019-04-03 fjernes Direktion: Jacob Boesby (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-02-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2016-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2016-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2016-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-01-29 tilføjes Vedtægter: 2016-01-29 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2016-01-25 tilføjes Direktion: Jacob Boesby (direktør) (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2016-01-25 fjernes Direktion: Jacob Boesby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2016-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2016-01-25 fjernes Revisor: A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2014-11-26 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Bernhards Vej 13, 4. tv., 1817 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2013-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelmosevej 10, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2011-11-29)
Den 2012-06-06 tilføjes Revisor: A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelmosevej 10, 3., 2500 Valby (offentliggjort 2011-11-29)
Den 2011-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2009-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, finansiering og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. Endvidere omfatter formålet at eje anparter i et eller flere datterselskaber, hvis formål er handel og rådgivning inden for IT-området og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2009-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2009-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2009-06-24 tilføjes Legale ejere: Jacob Boesby (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2009-06-24 tilføjes Reelle ejere: Jacob Boesby (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2009-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2009-06-24 tilføjes Vedtægter: 2009-06-24 (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2008-10-31 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 fjernes Revisor: Sønderbrohus I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2007-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2007-10-02)
Den 2007-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevej 70, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-02-28)
Den 2006-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-31 tilføjes Navne: WAGAWAGA HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2003-07-30 fjernes Navne: WAGAWAGA ApS (offentliggjort 2003-08-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Navne: WAGAWAGA ApS (offentliggjort 2003-08-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 70, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Direktion: Jacob Boesby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2003-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-11 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2003-07-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2003-07-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2003-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2003-07-11 tilføjes Revisor: Sønderbrohus I/S Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-11 tilføjes Stiftere: Rune Møllegaard Friborg, Jon Phillip Bodholdt, Jacob Boesby, Erik Lütken (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2003-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2003-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-01-25)