Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Bestyrelse: Bente Grøn Aggerholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Binavne: Investeringsselskabet af 19.06.2003 ApS (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Direktion: Peter Aggerholm (direktør) (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-19 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Legale ejere: AH INVEST ApS (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Navne: PP STRAND INVEST ApS (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Reelle ejere: Anne Aggerholm Jønsson, Helle Kryger Aggerholm (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Stiftere: Lola Maibritt Laursen (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2019-02-20 sletter virksomheden Ejerskaber: SALOMI INVEST ApS. (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2023-05-30 tilføjes Binavne: Investeringsselskabet af 19.06.2003 ApS (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-05-29 fjernes Binavne: INVESTERINGSSELSKABET AF 19.06.2003 A/S (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-26 tilføjes Navne: PP STRAND INVEST ApS (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-05-25 fjernes Navne: PP STRAND INVEST A/S (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-26 tilføjes Vedtægter: 2023-05-26 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2023-05-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-02-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-02-14 tilføjes Vedtægter: 2019-02-14 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-01-11 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: AH INVEST ApS (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: GREBA INVEST. ÅRHUS ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Aggerholm Jønsson, Helle Kryger Aggerholm (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Peter Aggerholm (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: AH INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-12-31 fjernes Revisor: Kroghede (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-02 tilføjes Bestyrelse: Anne Aggerholm Jønsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2018-03-02 fjernes Bestyrelse: Peter Bøgild (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-02 tilføjes Legale ejere: AH INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-03-02 fjernes Legale ejere: PBC ApS (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-03-02 fjernes Reelle ejere: Peter Bøgild (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2018-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2018-02-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-28 tilføjes Revisor: Kroghede (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2016-11-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2015-11-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-11-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-01-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2015-01-23 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er - dels for egne og dels for lånte midler - at investere i værdipapirer og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2010-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2010-12-21 tilføjes Vedtægter: 2010-12-21 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2010-09-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2010-09-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2010-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-23 tilføjes Binavne: INVESTERINGSSELSKABET AF 19.06.2003 A/S (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2006-05-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2006-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-04 tilføjes Navne: PP STRAND INVEST A/S (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2006-05-03 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 19.06. 2003 ApS (offentliggjort 2003-08-14)
Den 2006-05-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2006-05-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-08-14)
Den 2005-11-04 tilføjes Bestyrelse: Peter Bøgild (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-04 tilføjes Direktion: Peter Aggerholm (direktør) (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2005-11-04 fjernes Direktion: Klaus Kejlberg Schulze (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-11-04 tilføjes Legale ejere: PBC ApS, GREBA INVEST. ÅRHUS ApS (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2005-11-04 tilføjes Reelle ejere: Peter Bøgild, Peter Aggerholm (offentliggjort 2018-03-12)
Den 2005-11-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-04 fjernes Revisor: RM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2003-06-19 tilføjes Direktion: Klaus Kejlberg Schulze (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-06-30 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2003-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-06-19 (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2003-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 19.06. 2003 ApS (offentliggjort 2003-08-14)
Den 2003-06-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2003-06-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2003-06-19 tilføjes Revisor: RM ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 tilføjes Stiftere: Lola Maibritt Laursen (offentliggjort 2023-08-18)
Den 2003-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-08-14)
Den 2003-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-18)