Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anders Herløv Larsen | 31.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Villemoes | 27.01.2009 | formand |
Morten Hultberg Buchgreitz | 03.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Højer Vindstrup | 27.01.2009 | 31.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jørgen Damberg | 11.04.2007 | 18.11.2008 | formand |
Steen Bryde | 16.02.2004 | 11.04.2007 | formand |
Robert Koch-Nielsen | 03.02.2004 | 16.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Michael Penzien Facius | 10.07.2003 | 16.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Line Mølholm Hansen | 10.07.2003 | 16.02.2004 | bestyrelsesmedlem |