Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-19 fjernes Direktion: Eigil Henry Carl Jahnke (direktion) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 tilføjes Reelle ejere: Lili Jahnke (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 tilføjes Vedtægter: 2015-03-18 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-18 fjernes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-05 tilføjes Revisor: LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2008-08-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET LOU & KNUDSEN, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildestrædet 90, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-07 tilføjes Direktion: Eigil Henry Carl Jahnke (direktion) (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2003-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive finsnsierings- og udlejningsvirksomhed samt at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Legale ejere: Lili Jahnke (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2003-07-07 tilføjes Navne: JAHNKE HOLDING ApS (offentliggjort 2003-07-28)
Den 2003-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2003-07-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LOU & KNUDSEN, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Stiftere: Lili Jahnke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-07 tilføjes Vedtægter: 2003-07-07 (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2003-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-07-28)
Den 2003-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)