Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Navne | ||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-27 tilføjes Binavne: Solar Hybrid Energy ApS, Climate Positive Energy ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-26 fjernes Binavne: Zero Carbon Energy ApS, Free Energy Service ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Binavne: WISE ApS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-23 fjernes Binavne: Carbon Neutral Energy ApS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-27 tilføjes Vedtægter: 2022-01-27 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Vedtægter: 2022-01-24 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Navne: Carbon Neutral Energy ApS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-23 fjernes Navne: WISE ApS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2013-07-11 sletter virksomheden Ejerskaber: FREE ENERGY A/S. (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2021-12-20 tilføjes Binavne: Free Energy Service ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-12-19 fjernes Binavne: 2 Degrees Energy ApS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-20 tilføjes Vedtægter: 2021-12-20 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-11-21 tilføjes Binavne: 2 Degrees Energy ApS, Carbon Neutral Energy ApS, Zero Carbon Energy ApS (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-11-20 fjernes Binavne: WISE Grid ApS (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2021-10-17 tilføjes Vedtægter: 2021-10-17 (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-10 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-11)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-01-01 tilføjes Bibranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-09-01)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-31 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2015-09-03 tilføjes Binavne: WISE Grid ApS, WISE Energy ApS, Bematojo ApS (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2015-07-01 tilføjes Navne: WISE ApS (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2015-07-01 tilføjes Vedtægter: 2015-07-01 (offentliggjort 2021-11-21)
Den 2015-06-30 fjernes Navne: BEMATOJO ApS (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2014-12-28 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2014-12-28 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2014-12-27 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-12-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-12-29)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-08-04)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolelodsvej 24, 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolelodsvej 24, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-10 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-08-04)
Den 2004-11-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolelodsvej 24, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-04 tilføjes Direktion: Gilbert Egert Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at investere i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Legale ejere: Gilbert Egert Jensen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2003-07-04 tilføjes Navne: BEMATOJO ApS (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2003-07-04 tilføjes Reelle ejere: Gilbert Egert Jensen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2003-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2003-07-04 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2003-07-04 tilføjes Stiftere: Gilbert Egert Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Vedtægter: 2003-07-04 (offentliggjort 2015-09-03)
Den 2003-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2003-07-14)
Den 2003-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)