Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Navne | Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Stiftere | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-09 tilføjes Vedtægter: 2021-08-09 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2012-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ITOOLS I/S. (offentliggjort 2012-02-01)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-06-23 tilføjes Navne: CONDAS ApS (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-22 fjernes Navne: CONDAS A/S (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 tilføjes Vedtægter: 2021-06-23 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-03 tilføjes Legale ejere: RANDLEV MØLLE ApS, PMC STAR ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-02 fjernes Legale ejere: PMC STAR ApS, RANDLEV MØLLE ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-05-02 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Julian Nielsen (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2015-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2015-05-31 tilføjes Legale ejere: PMC STAR ApS, RANDLEV MØLLE ApS, Ninpet Holding ApS, MSØ ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2015-05-31 tilføjes Reelle ejere: Mads Sørensen, Nick Bruhn (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2015-05-31 tilføjes Vedtægter: 2015-05-31 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-05-17 tilføjes Bestyrelse: Peter Johan Mads Clausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Bestyrelse: Nick Bruhn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Direktion: Ulrik Bruhn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 fjernes Direktion: Mads Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-08 fjernes Revisor: A4 REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-15 tilføjes Revisor: A4 REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mads@condas.dk (offentliggjort 2010-03-16)
Den 2010-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovdalsvej 4, 8300 Odder (offentliggjort 2010-02-15)
Den 2010-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2007-06-30)
Den 2010-02-01 tilføjes Bestyrelse: Nick Bruhn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Bestyrelse: Claus Asmus Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Direktion: Mads Sørensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Direktion: Theiss Ditlev Stenstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og afsætning produkter og serviceydelser til byggebranchen, samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Navne: CONDAS A/S (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2010-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 tilføjes Vedtægter: 2010-02-01 (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2010-01-31 fjernes Navne: IDRAPE A/S (offentliggjort 2003-08-01)
Den 2008-11-13 fjernes Bestyrelse: Erik Persson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2003-11-13)
Den 2007-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2007-06-30)
Den 2007-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborgvej 81 l 21., 6430 Nordborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborgvej 81 l 21., 6430 Nordborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordborgvej 81 l 21., 6430 Nordborg (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-18 tilføjes Bestyrelse: Erik Persson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordborgvej 81 l 21., 6430 Nordborg (offentliggjort 2006-09-13)
Den 2004-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundenvej 1, 6430 Nordborg (offentliggjort 2003-08-05)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Asmus Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 fjernes Bestyrelse: Theiss Ditlev Stenstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 850.700,00 (offentliggjort 2015-08-18)
Den 2003-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2003-11-13)
Den 2003-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-09 fjernes Stiftere: TS BUILD UP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-08 tilføjes Stiftere: TS BUILD UP ApS, TS BUILD UP ApS, IDCOM A/S, BIOIMPLANT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundenvej 1, 6430 Nordborg (offentliggjort 2003-08-05)
Den 2003-07-08 tilføjes Bestyrelse: Theiss Ditlev Stenstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-08 tilføjes Direktion: Theiss Ditlev Stenstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-08 tilføjes Navne: IDRAPE A/S (offentliggjort 2003-08-01)
Den 2003-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2003-07-08 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2003-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)