Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Andersen | 15.12.2015 | 15.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Bo Kærbye | 15.12.2015 | 15.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christina Møller Kærbye | 15.12.2015 | 15.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christina Møller Kærbye | 08.03.2012 | 11.11.2013 | formand |
John Klindt | 28.03.2011 | 08.03.2012 | formand |
Poul Andersen | 09.10.2008 | 11.11.2013 | næstformand |
Carsten Aaby Andersen | 09.10.2008 | 28.03.2011 | formand |
Christina Møller Kærbye | 09.10.2008 | 05.11.2008 | bestyrelse |
Bo Kærbye | 25.06.2003 | 11.11.2013 | bestyrelse |