Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jon Steinar Danielsen | 19.12.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eskild Plate Kristensen | 03.12.2014 | 19.12.2017 | direktør |
Ove Magnar Villanger | 04.07.2003 | 03.12.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bente Knutsen Asp | 19.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jon Steinar Danielsen | 17.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Holck-Andersen | 04.07.2003 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knut Erik Krosby | 09.09.2016 | 17.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Eskild Plate Kristensen | 03.12.2014 | 19.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Arild Jæger | 03.12.2014 | 09.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Knut Krosby | 04.07.2003 | 03.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ove Magnar Villanger | 04.07.2003 | 03.12.2014 | bestyrelsesmedlem |