Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Per Eyvind Larsen | 22.09.2003 | 30.06.2007 | direktion |
Mogens Mørch Nygaard | 28.07.2003 | 23.04.2004 | direktion |
Johnny Berntsen | 28.07.2003 | 22.09.2003 | direktion |
Kim Madsen | 08.07.2003 | 28.07.2003 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Christiansen | 27.04.2005 | 30.06.2007 | bestyrelse |
Mogens Mørch Nygaard | 27.04.2005 | 30.06.2007 | næstformand |
Henrik Engel Eichen | 23.04.2004 | 30.06.2007 | formand |
Martin Mourier | 23.04.2004 | 27.04.2005 | bestyrelse |
Jan Henrik Christiansen | 28.07.2003 | 23.04.2004 | bestyrelse |
Peter Eiler Poul Christiansen | 28.07.2003 | 23.04.2004 | formand |
Jesper Mourier | 28.07.2003 | 23.04.2004 | næstformand |
Kim Madsen | 08.07.2003 | 28.07.2003 | bestyrelse |
Helle Garde Carlsen | 08.07.2003 | 28.07.2003 | bestyrelse |
Annemette Heller | 08.07.2003 | 28.07.2003 | formand |