Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Nørbjerg | 21.01.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Holmvang | 18.09.2006 | 21.01.2009 | direktion |
Torsten Krüger Wegener | 25.08.2006 | 21.01.2009 | direktion |
Dan Borup Jørgensen | 25.08.2006 | 18.09.2006 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Lauth Lauridsen | 23.01.2015 | bestyrelse |
Søren Nørbjerg | 21.01.2009 | bestyrelse |
John Jensen | 21.01.2009 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Ehlig | 07.03.2012 | 23.01.2015 | bestyrelse |
Ole Hauskov | 28.01.2011 | 07.03.2012 | formand |
Stig Madsen Lachenmeier | 21.01.2009 | 29.03.2011 | bestyrelse |
Palle Nørgaard | 21.01.2009 | 28.01.2011 | bestyrelse |
Morten Myrhøj Kristensen | 21.01.2009 | 28.01.2011 | formand |