Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Revisor | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Falstervej 10, 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-03 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Legale ejere: P.O. HOLDING, NYBORG ApS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Navne: Anpartsselskabet af 30. september 2015 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes ObligatoriskEmail: per@gulvtek.dk (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Stiftere: Henry Madsen, Henrik Olsen (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-08-27 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2016-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2016-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2016-01-25 fjernes Revisor: NYBORG ERHVERVSREVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-01-11 fjernes Direktion: Per Brysting Olesen (direktion) (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falstervej 10, 5800 Nyborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Falstervej 3, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-06 tilføjes ObligatoriskEmail: per@gulvtek.dk (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-05 tilføjes Navne: Anpartsselskabet af 30. september 2015 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-04 fjernes Navne: GULVTEK ApS (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-10-05 tilføjes Vedtægter: 2015-10-05 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2015-10-05 fjernes Binavne: TERMOTEK ApS, MALERTEK ApS, MALERFIRMAET OLESEN ApS, FACADETEK ApS, BETONTEK ApS (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falstervej 3, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Falstervej 10, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-31 tilføjes Legale ejere: P.O. HOLDING, NYBORG ApS (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2014-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er maler og entreprenørforretning (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2014-01-16 tilføjes Navne: GULVTEK ApS (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2014-01-15 fjernes Navne: MALERFIRMAET OLESEN ApS (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2014-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-01-16 tilføjes Vedtægter: 2014-01-16 (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2014-01-16 fjernes Binavne: GULVTEK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-20 tilføjes Revisor: NYBORG ERHVERVSREVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-06-20 fjernes Revisor: P H REVISION V/POUL HENRIKSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falstervej 10, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2013-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 6, 5800 Nyborg (offentliggjort 2012-08-10)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyøvej 6, 5800 Nyborg (offentliggjort 2012-08-10)
Den 2012-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Siøvej 9, 5800 Nyborg (offentliggjort 2011-11-23)
Den 2011-12-15 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2011-12-14 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2010-12-14)
Den 2011-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siøvej 9, 5800 Nyborg (offentliggjort 2011-11-23)
Den 2011-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Delfinvej 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-21 tilføjes Direktion: Per Brysting Olesen (direktion) (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2011-11-21 tilføjes Navne: MALERFIRMAET OLESEN ApS (offentliggjort 2014-01-17)
Den 2011-11-20 fjernes Navne: 2H ENGINEERING ApS (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2011-11-21 tilføjes Revisor: P H REVISION V/POUL HENRIKSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-21 fjernes Bestyrelse: Henry Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2010-12-14)
Den 2010-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Delfinvej 1, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-03 tilføjes Bestyrelse: Henry Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Binavne: GULVTEK ApS, TERMOTEK ApS, MALERTEK ApS, MALERFIRMAET OLESEN ApS, FACADETEK ApS, BETONTEK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-03 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Navne: 2H ENGINEERING ApS (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Stiftere: Henry Madsen, Henrik Olsen (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2003-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-16)