Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sepstrupvej 19, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-05 fjernes Navne: KENYA 3 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 fjernes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-01 fjernes Direktion: Lars Mehl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sepstrupvej 19, 8653 Them (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvangsvej 17, 8464 Galten (offentliggjort 2008-05-15)
Den 2010-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-06 tilføjes Navne: KENYA 3 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-05 fjernes Navne: AD LIBITUM ApS (offentliggjort 2003-07-17)
Den 2010-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-06 tilføjes Vedtægter: 2010-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangsvej 17, 8464 Galten (offentliggjort 2008-05-15)
Den 2008-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 47, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2007-04-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-09-14)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 47, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2007-04-19)
Den 2007-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Torv 15, 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-21 tilføjes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-21 fjernes Revisor: TILSTED REVISION V/OLE TILSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2007-09-14)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2003-12-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skt. Clemens Torv 15, 8000 Århus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2005-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sportsvej 30, 8654 Bryrup (offentliggjort 2003-07-17)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-18 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2003-12-18)
Den 2003-08-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sportsvej 30, 8654 Bryrup (offentliggjort 2003-07-17)
Den 2003-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-17 tilføjes Direktion: Lars Mehl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 fjernes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 tilføjes Navne: AD LIBITUM ApS (offentliggjort 2003-07-17)
Den 2003-07-16 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2591 (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 2591 (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-07-17 tilføjes Revisor: TILSTED REVISION V/OLE TILSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2003-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)